ymddiriedolwyr THE TRIANGLE TRUST 1949 FUND
Rhif yr elusen: 222860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN DRURY | Cadeirydd | 10 March 2016 |
|
|
||||
Clio Carpenter | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Hindpal Singh Bhui | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
James MARSHALL | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|||||
David Loudon | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Doreen Foster | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Alison Elizabeth Hope | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.