Hanes ariannol CHARITY FOR ROMAN CATHOLIC AND OTHER CHARITABLE PURPOSES ADMINISTERED IN CONNEXION WITH THE SOCIETY OF THE HOLY CHILD JESUS
Rhif yr elusen: 223035
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.29m | £10.34m | £7.44m | £3.98m | £3.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.33m | £3.83m | £4.13m | £4.38m | £109.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.17m | £1.09m | £1.17m | £1.20m | £1.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £372.84k | £527.72k | £627.20k | £665.10k | £714.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.73m | £1.73m | £1.84m | £2.08m | £2.06m | |
|
Incwm - Arall | £25.65k | £7.00m | £3.81m | £41.53k | £18.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £8.19k | £0 | £163.72k | £123.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.00m | £3.48m | £3.76m | £4.01m | £3.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £367.20k | £377.57k | £425.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.67k | £44.30k | £45.13k | £41.07k | £96.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £345.92k | £668.50k | £821.03k | £1.08m | £456.29k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £295.72k | £305.12k | £367.20k | £377.57k | £425.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £105.50m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.