Hanes ariannol WARRINGTON, WIDNES AND DISTRICT SOCIETY FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 223288
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.75k | £89.00k | £85.89k | £94.23k | £65.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.55k | £115.82k | £100.89k | £108.63k | £113.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £21.74k | £21.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.