ymddiriedolwyr BIRMINGHAM REPERTORY THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 223660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Hornby | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||||
Councillor Jayne Francis | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|||||||
Andrew Masiyambiri Chiduku | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||||
Victoria Fiona Marsom | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||||
Atif Ali | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||||
RACHEL ROUSSEL-TYSON | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||||
Adrian Anthony Lester | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||||
Ayub Khan MBE | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|||||||
Elizabeth James | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.