ymddiriedolwyr SIGHT SUPPORT HULL AND EAST YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 223668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Jane Rosenberg | Cadeirydd | 04 December 2013 |
|
|
||||
Dr Ruth Butler | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Anne Gray | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Malcolm Revell | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Ann Massam | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
James Houston | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM LONGMAN | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||
CAROL WINTER | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
Michael Richard O Grady | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
Enid Adams | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
HOLLIE KATE HAENEY | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||
ROBIN KENNETH RUSSELL | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
||||
ERIC HARROD | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.