Dogfen lywodraethu DYSON PERRINS MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 223753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 20 MARCH 1946 AS AMENDED BY DEEDS OF APPOINTMENT DATED 18 APRIL 1950 AND 31 DECEMBER 1962, ORDER OF THE COMMISSIONERS DATED 25 JUNE 1999 AND DEED OF VARIATION DATED 14 NOVEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO MAKE AVAILABLE AS AN EXHIBITION TO WHICH THE PUBLIC HAS ACCESS A COLLECTION OF CHINA AND PORCELAIN MANUFACTURED BY THE WORCESTER ROYAL PORCELAIN CO. LTD. AND ITS PREDECESSORS IN BUSINESS DATING FROM THE FOUNDATION OF THE BUSINESS AND CERTAIN OTHER ARTICLES OF CHINA AND PORCELAIN AND CERTAIN BOOKS AND PICTURES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.