ymddiriedolwyr THE CENTRAL ENGLAND AREA QUAKER MEETING CHARITIES
Rhif yr elusen: 224571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Margaret Smith | Cadeirydd | 01 December 2018 |
|
|
||||
Sandra Berry | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Huw Davies | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Lyndon Aubrey Thomas | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
ANNE ULLATHORNE | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Steven Geoffrey Pullan | Ymddiriedolwr | 15 January 2022 |
|
|
||||
Carole Ann Pannell | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Christine Edith Bagnall | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
James Edward Green | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
Peter John Ullathorne | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
ROBERT FRANK MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.