ymddiriedolwyr THE HARTLEY COTTAGE HOMES
Rhif yr elusen: 224682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard O'Connor | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Kevin Salter | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Winston Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Neil Butterworth | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
David Thompson | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Ian Graham | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|
||||
DOROTHY ORMROD | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
||||
SMITH ALAN BENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY LORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.