Dogfen lywodraethu WAKEFIELD AND DISTRICT SOCIETY FOR DEAF PEOPLE
Rhif yr elusen: 224944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES (CONTAINED IN ANNUAL REPORT) ADOPTED 18/07/1956 AS AMENDED ON 19/07/2000 AS AMENDED ON 19/10/2011 AS AMENDED ON 20 NOV 2017 AS AMENDED ON 22 JAN 2018 as amended on 18 Mar 2021 as amended on 21 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE GENERAL WELFARE OF THE DEAF, DEAF BLIND, DEAFENED, DEAF AND HARD OF HEARING PEOPLE AND CO-OPERATE WITH OTHER ORGANISATIONS HAVING SAME OR SIMILAR OBJECTS AND AIMS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.