ymddiriedolwyr THE JOSEPH RANK BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 225318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Lyn North | Cadeirydd | 13 September 2016 |
|
|||||
GERALDINE ELIZABETH MARTIN | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
PAUL ANDREW MATSON | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
JUNE DONNELLY CLUNIE | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Barbara Jane Waite | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||
MALCOLM HAROLD LUCAS | Ymddiriedolwr | 16 January 2012 |
|
|||||
JOSEPH NEWTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.