ymddiriedolwyr RSPCA HALIFAX, HUDDERSFIELD, BRADFORD & DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 225575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Brimble | Cadeirydd | 30 June 2022 |
|
|||||
Michael David Williams | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|||||
Julie Evans | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|||||
Laura Jane Fisher | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|||||
Carol Watkinson | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Susan Cordingley | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
MRS LIZ LINDSAY | Ymddiriedolwr | 11 July 2012 |
|
|
||||
CATHRYN HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIVIEN ASPEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.