ymddiriedolwyr GASKELL MEMORIAL VILLAGE HALL, SILVERDALE
Rhif yr elusen: 225842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (113 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL MOON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Pauline Broadhurst | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Unsworth | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Jane Curzon | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
David Beaton | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Frank Cranmer | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Barbara Griffiths | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Keith Reed | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Clay | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Lynn Humphrey | Ymddiriedolwr | 31 October 2021 |
|
|
||||
Jim Ferguson | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Dawn Sharples | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.