Hanes ariannol SIR HAROLD HOOD'S CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 225870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £810.90k | £816.67k | £652.58k | £732.38k | £737.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £902.92k | £890.00k | £927.17k | £867.70k | £858.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £810.90k | £816.67k | £632.58k | £732.38k | £737.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £794.47k | £780.00k | £832.45k | £761.54k | £755.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.45k | £110.00k | £94.72k | £106.17k | £102.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.12k | £14.34k | £14.56k | £15.64k | £22.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £732.37k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £80.44k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.