Dogfen lywodraethu Society of the Sisters of Bethany
Rhif yr elusen: 226582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED 22 SEPTEMBER 1871, AS AMENDED 13 DECEMBER 1996, AND BY SCHEME SEALED 10 NOVEMBER 1997 AS AMENDED 31 JANUARY 2003 as amended on 27 May 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR ADVANCEMENT OF RELIGION AND FOR GENERAL CHARITABLE PURPOSES FOR THE POOR AND AGED
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.