ymddiriedolwyr HARTHILL TEA DAY SOCIAL CLUB
Rhif yr elusen: 226997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlene Lockwood | Cadeirydd | 15 May 2019 |
|
|
||||
Sandra Bateman | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Susan Anne Klinker | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Marie Watson | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Pat Downs | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Valerie Panter | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Angela Murray | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|||||
Marlene Popple | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
||||
Susan Mason | Ymddiriedolwr | 01 April 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.