Dogfen lywodraethu NORTHUMBERLAND AGED MINEWORKERS' HOMES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 227044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AND BYE-LAWS ADOPTED 7 APRIL 1973 AS VARIED 30 MAY 1987, 29 JUNE 1991 AND 1 DECEMBER 1992 as amended on 28 Oct 2022 as amended on 21 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE HOMES, WITH OR WITHOUT GARDENS AND OTHER ACCESSORIES AS RESIDENCES FOR BONA-FIDE MINEWORKERS IN THE AREA OF NORTHUMBERLAND NOT LESS THEN 60 YEARS OF AGE WHO SHALL IMMEDIATELY PRIOR TO CEASING WORK HAVE BEEN EMPLOYED IN OR ABOUT A COAL MINE IN THE AREA OF NORTHUMBERLAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
AREA OF NORTHUMBERLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.