Hanes ariannol THE BERROW COTTAGE HOMES
Rhif yr elusen: 227211
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.12k | £169.50k | £159.30k | £172.48k | £191.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.51k | £87.75k | £115.96k | £100.22k | £90.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £3.89k | £5.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.