Hanes ariannol THE PANACEA CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 227530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £747.56k | £763.95k | £661.22k | £683.58k | £784.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £708.98k | £719.16k | £639.06k | £717.56k | £768.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £743.71k | £759.38k | £632.16k | £659.88k | £780.63k | |
|
Incwm - Arall | £3.85k | £4.57k | £29.06k | £23.70k | £3.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £478.04k | £476.78k | £403.72k | £451.90k | £502.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £230.94k | £242.38k | £235.34k | £265.66k | £265.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.56k | £0 | £8.14k | £16.95k | £8.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £73.34k | £120.23k | £99.35k | £124.31k | £112.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £230.94k | £242.38k | £235.34k | £265.66k | £265.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.