ymddiriedolwyr THE PANACEA CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 227530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Jones | Cadeirydd | 04 December 2015 |
|
|
||||
Dr Ian Beavis | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|||||
Dr PHILIP LOCKLEY | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Dr Naomi Hilton | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Sarah Cowls | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
CHARLES NICHOLAS MONSELL | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.