ymddiriedolwyr GREENWICH CHARITY OF WILLIAM HATCLIFFE AND THE MISSES SMITH
Rhif yr elusen: 227721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER ANTHONY HOUGH | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Jeremy David Hasse Holland | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||||
Cllr Christine St Matthew-Daniel | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|||||||
Councillor Majidur Rahman | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Simon Winn | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|||||||
Cllr Patricia Slattery | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||||
Richard Kevin Seton-Clements | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Christine Melville | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||||
HELEN MCINTOSH | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||||
MALCOLM DAVID REID | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|||||||
GREGORY JAMES KIRBY MBA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW CHARLES BLUNDY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.