ymddiriedolwyr ELIAS JOHN WILKINSON GIBB MEMORIAL
Rhif yr elusen: 228040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Andrew Charles Spencer Peacock | Cadeirydd | 05 April 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Pfeifer | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
Professor Charles Peter Melville | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|||||
Dr Fozia Bora | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Professor Dominic Parvez Brookshaw | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Dr Christopher Markiewicz | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Dr Andrew David Marsham | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
|
||||
Professor R GLEAVE | Ymddiriedolwr | 28 May 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR CAROLE HILLENBRAND OBE FBA FR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.