ymddiriedolwyr THE NOTTINGHAM GENERAL DISPENSARY
Rhif yr elusen: 228149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE JOHNSTON MBE | Cadeirydd |
|
||||||
Jane Urquhart | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Carol McCormick | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Teresa Clayton | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|||||
Janet Corderoy | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Nigel Cullen | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|||||
Joanne Ellis | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|||||
Anthony Williams | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Brown | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN BENDALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN GEORGE MICHAEL HOPWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.