Hanes ariannol BEARSTED AND THURNHAM WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 228182
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/03/2018 | 15/03/2019 | 15/03/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.39k | £33.55k | £30.17k | £30.16k | £24.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.87k | £28.52k | £33.96k | £33.96k | £20.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £20.19k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.