ymddiriedolwyr BEARSTED AND THURNHAM WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 228182
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Tully | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Carole Moncur | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Carol Glynn | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Valerie Keeler | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Susan Murray | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Melanie Barr | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
||||
VERLIE MAY MAYES | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
||||
SUSAN DINAH HENDERSON | Ymddiriedolwr | 04 November 2011 |
|
|
||||
ANNE WHITE | Ymddiriedolwr | 04 November 2011 |
|
|
||||
DIANE MARJORIE PARR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.