Hanes ariannol BRISTOL OLD VIC AND THEATRE ROYAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 228235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.06m | £4.66m | £3.80m | £5.57m | £5.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.30m | £5.70m | £4.07m | £6.80m | £7.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.23m | £1.53m | £2.26m | £2.16m | £1.42m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.34m | £2.04m | £3.30m | £2.52m | £1.95m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £334.48k | £463.36k | £95.52k | £884.23k | £1.45m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.38m | £2.15m | £401.15k | £2.16m | £2.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.94k | £10.66k | £4.42k | £2.49k | £170 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £19.16k | £0 | £16.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.53m | £4.99m | £3.46m | £5.54m | £5.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £769.30k | £545.35k | £436.14k | £532.17k | £795.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.65k | £10.91k | £12.34k | £13.62k | £23.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £168.15k | £177.80k | £729.18k | £1.35m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.