ymddiriedolwyr ECONOMIC HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 228494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Phillipp Schofield | Cadeirydd | 02 April 2022 |
|
|
||||
Dr Philip Fliers FHEA | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Dr Alka Raman | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Dr Alexandra Sapoznik | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Professor Patrick Wallis | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Senalp Canlibel | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER DANIEL BRIGGS | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Michele Zampa | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Dr Jonathan Chapman | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Dr Kathryn Gary | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Dr Stuart Henderson | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Dr Neil Cummins | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Dr Mark Roodhouse | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Professor Catherine Schenk | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Dr Ali Coskun Tuncer | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Dr Judy Stephenson | Ymddiriedolwr | 02 April 2016 |
|
|
||||
PROF STEPHEN BROADBERRY | Ymddiriedolwr | 02 April 2016 |
|
|||||
PROFESSOR SIR RICHARD TRAINOR KBE | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|||||
PROFESSOR JANE HUMPHRIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor BARRY SUPPLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR PATRICIA HUDSON ACSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR PATRICK KARL O'BRIEN FBA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RICHARD M SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.