Hanes ariannol THE BARRON BELL TRUST AND ADDITIONAL FUND
Rhif yr elusen: 228846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/02/2019 | 19/02/2020 | 19/02/2021 | 19/02/2022 | 19/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.36k | £26.94k | £27.38k | £28.90k | £28.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.24k | £30.52k | £25.49k | £22.29k | £29.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.