Hanes ariannol ST JOSEPH'S CONVENT (READING) HELD IN CONNEXION WITH THE SOEURS DE SAINTE MARIE MADELEINE POSTEL
Rhif yr elusen: 229057
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £350.47k | £407.46k | £263.26k | £330.66k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.95k | £832.13k | £310.62k | £299.39k | £6.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.