Hanes ariannol MEDICAL MISSIONARY NEWS FUND
Rhif yr elusen: 229296
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £764.71k | £624.26k | £742.51k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.07m | £616.17k | £701.89k | £850.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.04m | £469.70k | £621.47k | £734.97k | £802.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.82k | £0 | £678 | £0 | £1.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £286.64k | £0 | £0 | £203.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.41k | £2.80k | £2.07k | £3.45k | £8.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £5.57k | £0 | £4.08k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £348.97k | £188.10k | £110.94k | £196.71k | £416.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £900.18k | £454.49k | £554.02k | £827.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.34k | £13.38k | £15.16k | £16.04k | £23.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.92k | £4.31k | £0 | £4.20k | £1.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £516.65k | £876.89k | £162.80k | £253.24k | £386.67k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £159.87k | £146.52k | £131.83k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.