ymddiriedolwyr WOMEN'S INSTITUTE - CHINLEY AND BUXWORTH
Rhif yr elusen: 229386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Newman | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Anne Leyland | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|||||
Andrea McEwen | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Susan Wood | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Judith Clegg | Ymddiriedolwr | 03 April 2018 |
|
|
||||
Mavis Spencer | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
Geraldine Ross | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
Pauline Maloney | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
GAIL HILL | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
||||
MIRRLEES DOLLEY | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.