ymddiriedolwyr WOMEN'S INSTITUTE - KENNINGTON
Rhif yr elusen: 229403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debra Cole Harris | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Janet Marie Wilkinson | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Denise Margaret Masters | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Maureen A Bell | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Nichola Dawn Short | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Tracey Jane Boorman | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Carol Stephens | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Janice Barbara Powell | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Carole Urquhart | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Mary Rose Sharp | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
||||
Christine Tester | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.