Dogfen lywodraethu THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Rhif yr elusen: 229663
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26TH FEBRUARY 1957 AS AMENDED 23RD SEPTEMBER 1965, 2ND MARCH 1993 AND 16TH DECEMBER 2003. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
TREATMENT FOR CHILDREN AND ADULTS SUFFERING FROM CEREBRAL PALSY. TRAINING FACILITIES FOR PHYSIOTHERAPISTS, SPEECH THERAPISTS AND OCCUPATIONAL THERAPISTS FROM GREAT BRITAIN AND ABROAD WHO WISH TO SPECIALISE IN THE TREATMENT AND CARE OF SPASTICS. RESEARCH INTO EARLY RECOGNITION, EFFECTS AND TREATMENT OF CEREBRAL PALSY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND FOREIGN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.