ymddiriedolwyr MELLOR FUND
Rhif yr elusen: 230013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Critchley | Cadeirydd | 29 October 2012 |
|
|
||||
Jacinta Maria Yates | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Nathan Cody Boroda | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
ALLAN PETER ATKINS | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|||||
JULIA ELIZABETH ROWLANDS | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|||||
Susan Ann Orrell | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
||||
JOHN MALLON | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
John Schofield | Ymddiriedolwr | 28 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.