Dogfen lywodraethu HENRY BELL HOMES
Rhif yr elusen: 230267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL OF HENRY BELL DATED 16 JANUARY 1918, FIRST CODICIL DATED 9 APRIL 1919 WITH 2 CODICILS ON 11 MARCH 1927 AND SCHEME DATED 14 JUNE 1960, VARIED BY SCHEME OF 3 DECEMBER 1985
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ALMSHOUSES FOR PEOPLE OF LIMITED MEANS BEING OF GOOD CHARACTER IN THE HEXHAM URBAN DISTRICT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HEXHAM URBAN DISTRICK AS CONSTITUTED ON THE 9 APRIL 1919
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.