ymddiriedolwyr LEAGUE OF FRIENDS OF TONBRIDGE COTTAGE HOSPITAL
Rhif yr elusen: 230537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ANDREW HESTER WELLS | Cadeirydd | 28 January 2022 |
|
|||||
Helen Doreen Wadey | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Andrea McDonnell | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Greer Jane Stolton | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Jean Millman | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Susan Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE PARKER | Ymddiriedolwr | 14 August 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.