ymddiriedolwyr DARSHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 230730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONALD CHARLES CLARK | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Rebecca Clare Ling | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
PHILIP WILLIAM ROBINSON | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
ALAN HOLLAND | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
MARK HEMINGWAY | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Annie Mcphail | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
PAUL DIAMOND | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Heather Ballantine | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Jill Edwards | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
KEITH ROLFE | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
|
|||||
MICHAEL SHIPP | Ymddiriedolwr | 12 March 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.