Hanes ariannol GINGERBREAD, THE CHARITY FOR SINGLE PARENT FAMILIES
Rhif yr elusen: 230750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04m | £2.33m | £2.13m | £1.83m | £1.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.48m | £2.40m | £1.72m | £2.09m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £498.34k | £227.80k | N/A | £228.01k | £228.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £210.00k | £167.88k | £388.81k | £154.00k | £155.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £674.03k | £587.24k | £785.80k | £833.12k | £998.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.36m | £1.74m | £1.35m | £997.89k | £788.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.60k | £7.04k | £2 | £1 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.29k | £21.33k | £18.00k | £0 | £13.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.24m | £2.23m | £1.54m | £1.81m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £240.01k | £171.99k | £179.35k | £284.99k | £285.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £146.01k | £83.80k | £115.67k | £0 | £176.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £3.85k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.