Hanes ariannol WORKING MEN'S READING ROOM
Rhif yr elusen: 230755
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/06/2016 | 13/06/2017 | 13/06/2018 | 13/06/2019 | 13/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.96k | £41.55k | £42.46k | £42.31k | £46.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.20k | £37.06k | £37.51k | £41.85k | £40.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £11.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.