Hanes ariannol NORTH WALES WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 230772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £2.58m | £3.12m | £3.74m | £6.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96m | £2.18m | £2.55m | £3.24m | £4.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.36k | £57.36k | £95.00k | £47.03k | £29.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £309.48k | £712.99k | £1.97m | £1.24m | £3.76m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £282.39k | £322.11k | £289.82k | £516.01k | £377.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £510.53k | £541.35k | £536.18k | £609.44k | £526.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £909.82k | £1.32m | £2.25m | £2.57m | £5.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.16k | £403.16k | £45.57k | £35.99k | £65.67k | |
|
Incwm - Arall | £83.34k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £52.67k | £93.47k | £23.06k | £191.06k | £21.68k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.59m | £2.05m | £2.59m | £4.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £498.58k | £580.85k | £503.39k | £649.67k | £729.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.60k | £10.12k | £5.68k | £21.02k | £15.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.95k | £1.35k | £204.43k | £8 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.00k | £0 | £0 | £411 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.