ymddiriedolwyr NORTH WALES WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 230772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Colin Davies | Cadeirydd | 23 October 2021 |
|
|
||||
Catherine Anne Duigan | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Kenrick Brown | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Bridget Virginia Osborne | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Ffion Lucy Mitchell-Langford | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Daniel William Bos | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|
||||
Alexandra Lord | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Alasdair Charles Forman | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|||||
Gina Elizabeth Mills | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||
David Wynn Davies | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|||||
Gillian Anne Coates | Ymddiriedolwr | 04 October 2014 |
|
|
||||
Ian Malcolm Dunsire | Ymddiriedolwr | 04 October 2014 |
|
|
||||
MS FRANKIE HOBRO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.