ymddiriedolwyr ROYAL COLLEGE OF VETERINARY SURGEONS TRUST
Rhif yr elusen: 230886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Susan Paterson FRCVS | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Dr Abbie Larissa Calow MRCVS | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Dr Melissa Anne Donald BVMS MRCVS | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Mary Louise Bawn | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||
Terence Mark Knight | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Lucie Victoria Goodwin MRCVS | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Branscombe RVN | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Helen Charlotte Cartlidge RVN | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Amanda Karen Coe MRCVS | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
BRIAN HENRY POUND | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.