Hanes ariannol ST MARY'S CONVENT (WORCESTER) HELD IN CONNEXION WITH THE SISTERS OF SAINT MARIE MADELEINE POSTEL
Rhif yr elusen: 231062
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.46k | £169.63k | £92.09k | £58.07k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.36k | £248.65k | £495.35k | £1.09m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.