ymddiriedolwyr THE BERKS CLERGY CHARITY
Rhif yr elusen: 231381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Venerable Stephen James Pullin | Cadeirydd | 29 February 2020 |
|
|
||||||||||
David Ruddock | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||||||||
The Venerable David Tyler | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|||||||||||
Rev Elizabeth Barbara Jackson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||||||
Rev Ainsley Laird Swift | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|||||||||||
Rev Nicholas Cheeseman | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
||||||||||
The Reverend Canon Rita E Ball | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.