Hanes ariannol THE SOCIETY OF THE DIVINE SAVIOUR
Rhif yr elusen: 231410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £640.20k | £712.12k | £524.42k | £643.43k | £634.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £726.91k | £842.37k | £781.71k | £773.15k | £692.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.75k | £15.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £127.91k | £445.66k | £215.41k | £302.16k | £162.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £414.55k | £133.02k | £160.56k | £158.17k | £329.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £86.86k | £132.22k | £124.47k | £153.66k | £142.20k | |
|
Incwm - Arall | £15.29k | £1.22k | £23.98k | £29.44k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £63.78k | £237.64k | £19.15k | £20.40k | £12.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £726.91k | £730.87k | £554.34k | £742.39k | £692.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.28k | £31.92k | £40.75k | £35.45k | £47.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £111.50k | £227.37k | £30.76k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.