ymddiriedolwyr NEUADD GOFFA PENRHYNDEUDRAETH
Rhif yr elusen: 231804
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Roberts | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
||||
Nerys Wyn Roberts | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
||||
Ceri Jones | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
||||
Marian Williams | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
Morwen Pritchard | Ymddiriedolwr | 12 July 2014 |
|
|
||||
Meinir Lloyd Jones | Ymddiriedolwr | 02 July 2014 |
|
|||||
William Morris Phillips | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
Medwyn Williams | Ymddiriedolwr | 13 February 2014 |
|
|
||||
DAVID MORRIS JONES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NEFINA PARRI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.