Hanes ariannol CONGREGATION OF BROTHERS OF THE SACRED HEARTS OF JESUS AND MARY AND OF PERPETUAL ADORATION OF THE MOST BLESSED SACRAMENT OF THE ALTAR
Rhif yr elusen: 232406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.21k | £124.84k | £116.35k | £125.56k | £83.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.04k | £81.33k | £77.99k | £71.75k | £62.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.