Hanes ariannol THE LITTLE ANGEL THEATRE
Rhif yr elusen: 232488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.57m | £1.48m | £1.20m | £1.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42m | £1.64m | £885.93k | £1.56m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £97.03k | £139.28k | £594.18k | £359.63k | £69.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £298.87k | £459.04k | £1.27m | £551.57k | £268.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.22k | £41.69k | £2.77k | £101.67k | £228.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £894.15k | £1.01m | £128.85k | £486.03k | £1.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.29k | £65.54k | £62.23k | £64.50k | £66.53k | |
|
Incwm - Arall | £18.56k | £0 | £14.02k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.49m | £774.24k | £1.37m | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.47k | £147.27k | £92.86k | £83.71k | £107.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.09k | £9.50k | £10.90k | £12.79k | £14.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.84k | £28.46k | £19.00k | £0 | £18.82k | |
|
Gwariant - Arall | £23.04k | £0 | £18.83k | £101.00k | £201.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.