ymddiriedolwyr CHARITY OF SIR EDWIN DURNING-LAWRENCE INCLUDING THE ROWSE BEQUEST
Rhif yr elusen: 232590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH MARTIN LLB | Cadeirydd |
|
|
|||||
Malcolm Lewis Heard | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Diana Margaret Rodda | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|||||
Anouska Andreou | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|||||
Lindsay Turner | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
MARTIN CADDY | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER WHITWORTH DR | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
||||
GLYNIS ANN TEAGLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HELEN LORRAINE BENNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KENNETH ANTHONY HUSBAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.