Hanes ariannol CONGREGATION OF THE CANONESSES REGULAR HOSPITALLERS OF THE MERCY OF JESUS OF THE ORDER OF ST AUGUSTINE AT WATERLOO
Rhif yr elusen: 232621
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 09/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.62k | £28.45k | £24.51k | £17.92k | £74.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £636.43k | £117.38k | £220.44k | £162.58k | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.