Hanes ariannol THE SOCIETY FOR DISTRIBUTING HEBREW SCRIPTURES
Rhif yr elusen: 232692
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £538.14k | £979.11k | £530.75k | £473.16k | £541.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £556.50k | £456.35k | £393.09k | £464.59k | £463.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £513.53k | £968.04k | £520.05k | N/A | £528.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.56k | £11.07k | £8.16k | N/A | £12.65k | |
|
Incwm - Arall | £14.05k | £0 | £2.54k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £60.63k | £474.93k | £77.95k | N/A | £126.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £555.37k | £455.05k | £391.97k | N/A | £463.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.12k | £1.30k | £1.12k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.92k | £10.73k | £10.32k | N/A | £12.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.12k | £1.30k | £1.12k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.